Auskünfte zu Markus Schmid
Einträge zum Namen Markus Schmid
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Schmid
Publikationsnummer: HR02-1005441609, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MZ Generalunternehmer GmbH, in Schwerzenbach, CHE-109.805.565, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pettorino, Giacinto, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bill, Michael, von Zürich, in Seuzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Corbanese, Romeo, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schmid, Markus, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3115877, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Next Schreinerei GmbH, in Uster, CHE-109.805.565, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6924564).
Statutenänderung:
05.10.2016.
Firma neu:
MZ Generalunternehmer GmbH.
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von Neu- und Umbauten als Total- oder Generalunternehmer auf eigene oder fremde Rechnung sowie den Handel, Transport und Verkauf von Waren aller Art, vor allem Baumaterialien, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 14.10.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.10.2002 eine EDV-Anlage für CAD-Planung (Computer, Bildschirm, Plotter) sowie Werkzeuge und Maschinen, wofür CHF 7'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter und Nutzniesser erfolgen per Brief oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Beutler, Gabriela, von Uster und Zürich, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bill, Michael, von Zürich, in Seuzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Corbanese, Romeo, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pettorino, Giacinto, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Markus, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 2032597, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Siedler Alarm GmbH, in Frauenfeld, CHE-113.310.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6721900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Thundorf, in Altikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Michael, von Wattwil, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Peter, von Bischofszell, in Weinfelden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Daniel, von Teuffenthal BE, in Lanzenneunforn (Herdern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.